Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Dekret | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 209, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-16 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Legale ejere: Bayram Altintas, Saeedeh Hamid (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Navne: Luxpleje ApS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Reelle ejere: Bayram Altintas, Saeedeh Hamid (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Stiftere: Bayram Altintas (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2022-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2022-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-17 fjernes Direktion: Bayram Altintas (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-19 Statstidende Dekret
Den 2022-05-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 209, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2021-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 209, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 209, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 8, 2620 Albertslund (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-03-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-23 tilføjes Direktion: Saeedeh Hamid (direktør) (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2019-09-23 tilføjes Legale ejere: Saeedeh Hamid (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2019-09-23 tilføjes Reelle ejere: Bayram Altintas, Saeedeh Hamid (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2019-09-22 fjernes Reelle ejere: Bayram Altintas (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-09-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to direktører (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2019-09-23 tilføjes Vedtægter: 2019-09-23 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 8, 2620 Albertslund (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2019-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ruten 8, 7. 4., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2019-06-02)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ruten 8, 7. 4., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2019-06-02)
Den 2018-07-16 tilføjes Direktion: Bayram Altintas (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2018-07-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af personale samt vikarer, salg af service og tjenesteydelser og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2018-07-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2018-07-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-16 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2018-07-16 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2018-07-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2018-07-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2018-07-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2018-07-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2018-07-16 tilføjes Legale ejere: Bayram Altintas (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2018-07-16 tilføjes Navne: Luxpleje ApS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2018-07-16 tilføjes Reelle ejere: Bayram Altintas (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2018-07-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2018-07-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2018-07-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2018-07-16 tilføjes Stiftere: Bayram Altintas (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2018-07-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2018-07-16 tilføjes Vedtægter: 2018-07-16 (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2018-07-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2018-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-21)