Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Pisano Francesca | 22.06.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Danilo Piarulli | 23.08.2018 | 22.06.2020 | adm. dir |
Cristiano Mario Rossi | 22.07.2018 | 23.08.2018 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Pisano Francesca | 22.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Danilo Piarulli | 23.08.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Cristiano Mario Rossi | 23.08.2018 | 21.12.2022 | bestyrelsesmedlem |