Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2021-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 8, st. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-19 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-13 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-13 fjernes Legale ejere: Lyngs Holding IVS (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-13 fjernes Navne: Copenhagen Maids IVS (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-13 fjernes Reelle ejere: Trine Mi Lyngs Holm (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-13 fjernes Stiftere: Lyngs Holding IVS (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-03-20 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-01-06 Statstidende Dekret
Den 2020-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2020-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-11-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-09 fjernes Direktion: Trine Mi Lyngs Holm (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2019-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 8, st. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2019-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 8, st. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-09-23 tilføjes Formål: Formålet med selskabet er formueforvaltning. (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-09-23 tilføjes Vedtægter: 2018-09-23 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-09-06 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-09-05 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 8, st. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-07-19 tilføjes Direktion: Trine Mi Lyngs Holm (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2018-07-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-09-23)
Den 2018-07-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-07-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-19 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-07-19 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-07-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-07-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-07-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-07-19 tilføjes Legale ejere: Lyngs Holding IVS (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-07-19 tilføjes Navne: Copenhagen Maids IVS (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-07-19 tilføjes Reelle ejere: Trine Mi Lyngs Holm (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-07-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-07-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-07-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-07-19 tilføjes Stiftere: Lyngs Holding IVS (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-07-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2018-07-19 tilføjes Vedtægter: 2018-07-19 (offentliggjort 2018-09-23)
Den 2018-07-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-09)