Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Igimaq 7 102., 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-19 fjernes Direktion: Nick Karl Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-17 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-19 fjernes Hovedbranche: Havfiskeri (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-19 fjernes Kontaktoplysninger: scolnuuk@gmail.com (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-19 fjernes Legale ejere: Nick Karl Olsen, Minik Ulrik Schmidt, Ville Nikolaj Thomas Olsen (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-19 fjernes Navne: SCOL ApS (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-19 fjernes Stiftere: Nick Karl Olsen, Minik Ulrik Schmidt (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2020-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Ville Nikolaj Thomas Olsen (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2020-01-01 tilføjes Vedtægter: 2020-01-01 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2019-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Igimaq 7 102., 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2019-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Igimaq 7, 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-18 tilføjes Kontaktoplysninger: scolnuuk@gmail.com (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2019-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fiskeri og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2019-06-11 tilføjes Hovedbranche: Havfiskeri (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2019-06-10 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-11 tilføjes Vedtægter: 2019-06-11 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2018-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Igimaq 7, 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-07-17 tilføjes Direktion: Nick Karl Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-07-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i fast ejendom, samt drive udlejning af ejendomme og lejligheder til privat og erhvervsmæssig brug, og dertil beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-07-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-07-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-17 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-07-17 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-07-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2018-07-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2018-07-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-07-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-07-17 tilføjes Legale ejere: Nick Karl Olsen, Minik Ulrik Schmidt (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-07-17 tilføjes Navne: SCOL ApS (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-07-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-07-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-07-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-07-17 tilføjes Stiftere: Nick Karl Olsen, Minik Ulrik Schmidt (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-07-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-07-17 tilføjes Vedtægter: 2018-07-17 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-07-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-07-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-12)