Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bibranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2018-06-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MOLLERUP MØLLE A/S. (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-06-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OTTESTRUP LANDBRUGSANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2021-03-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vejdybet Bulk Terminal A/S. (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2022-09-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havbovej 4, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-06-13 tilføjes Direktion: Holger Odgaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at handle og producere. (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-10-31 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-06-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-06-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-06-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-06-13 tilføjes Legale ejere: Holger Odgaard Pedersen (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-06-13 tilføjes Navne: Holger Odgaard Pedersen Holding ApS (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-06-13 tilføjes Reelle ejere: Holger Odgaard Pedersen (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-06-13 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-06-13 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-06-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-06-13 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-06-13 tilføjes Vedtægter: 2018-06-13 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-19)