Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-23 tilføjes Vedtægter: 2021-06-23 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-02-10 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elverdalsvej 120, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 84, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2018-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 84, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2018-07-19 tilføjes Direktion: Christian Forsom (direktør) (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-19 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-19 tilføjes Legale ejere: Christian Forsom (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-19 tilføjes Navne: Forsom Invest ApS (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-19 tilføjes Reelle ejere: Christian Forsom (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2018-07-19 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2018-07-19 tilføjes Stiftere: Christian Forsom (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-19 tilføjes Vedtægter: 2018-07-19 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2018-07-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-19)