Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødtjørnvej 9, 5200 Odense V (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-05 tilføjes Direktion: Jan Søgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er køb og salg af vin samt hermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-05 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-05 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-05 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-05 tilføjes Kontaktoplysninger: jan@odensevinimport.dk (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-05 tilføjes Legale ejere: Jan Søgaard (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-05 tilføjes Navne: Odense Vin Import ApS (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-05 tilføjes Reelle ejere: Jan Søgaard (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-05 tilføjes Stiftere: Jan Søgaard (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-05 tilføjes Vedtægter: 2018-07-05 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-19)