Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Formål | ||||
Vedtægter | Binavne | Kapital | Navne | ||||
Virksomhedsform | Hovedbranche | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbyvej 32, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundtoftegade 75, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundtoftegade 75, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Boulevard 61, 3. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-03-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-25 tilføjes Bibranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion, salg og formidling af kunst og illustration, samt i sin virksomhed og drift at have væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed. (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-20 tilføjes Vedtægter: 2021-10-20 (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-09-24 tilføjes Binavne: Kongstadstudio.com ApS, Kongstadprints.com ApS, Kongstad Prints ApS (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-23 fjernes Binavne: Kongstadprints.com IVS, Kongstadstudio.com IVS, Kongstad Prints IVS (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.002,00 (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-22 tilføjes Navne: Kongstad Studio ApS (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-21 fjernes Navne: Kongstad Studio IVS (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-22 tilføjes Vedtægter: 2021-09-22 (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Boulevard 61, 3. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2021-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundtoftegade 75, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-07 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-10-06 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med aviser og papirvarer (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundtoftegade 75, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2019-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Glasvej 3, 1., 2400 København NV (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glasvej 3, 1., 2400 København NV (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-02-01 tilføjes Hjemmeside: www.kongstadstudio.com (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: help@kongstadstudio.com (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundtoftegade 75, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-31 fjernes Hjemmeside: www.kongstadprints.com (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-31 fjernes Kontaktoplysninger: help@kongstadprints.com (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-05 tilføjes Binavne: Kongstadstudio.com IVS, Kongstad Prints IVS (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2019-01-04 tilføjes Navne: Kongstad Studio IVS (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2019-01-03 fjernes Navne: Kongstad Prints IVS (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2019-01-04 tilføjes Vedtægter: 2019-01-04 (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2018-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundtoftegade 75, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-07-18 tilføjes Binavne: Kongstadprints.com IVS (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2018-07-18 tilføjes Direktion: Cecilie Kongstad (adm. dir.) (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Formål: Kongstad Prints' formål er at producere og sælge plakater. (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2018-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-18 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Hjemmeside: www.kongstadprints.com (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-07-18 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med aviser og papirvarer (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2018-07-18 tilføjes Kapital (Kapital): 3.456,84 (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2018-07-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Kontaktoplysninger: help@kongstadprints.com (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-07-18 tilføjes Legale ejere: Cecilie Kongstad, Tobias Kongstad (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Navne: Kongstad Prints IVS (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2018-07-18 tilføjes Reelle ejere: Cecilie Kongstad, Tobias Kongstad (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Stiftere: Tobias Kongstad, Cecilie Kongstad (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Vedtægter: 2018-07-18 (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2018-07-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2018-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-18)