Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 72, 3. mf., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-04 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-01 fjernes Hjemmeside: www.carswifter.dk (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-01 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-01 fjernes Kontaktoplysninger: info@carswifter.dk (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-01 fjernes Legale ejere: REGNSKAB & ADMINISTRATION ApS, Henrik Sparup, STRATEGIGA ApS, TO ST HOLDING IVS, Tøbo ApS, Louise Ulrikka Ørbjerg (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-01 fjernes Navne: Carswifter ApS (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-01 fjernes Reelle ejere: Tobias Christian Krogh Steffensen (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-01 fjernes Stiftere: Thomas Mørk Hansen, Nichlas Christian Kinch Steglich, Mikkel Vigholt Petersen, Kim Fürst (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2021-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 72, 3. mf., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2021-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 72, 3. mf., 2300 København S (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2021-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-04 Statstidende Dekret
Den 2021-09-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Bestyrelse: Tobias Christian Krogh Steffensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Direktion: Ole Christian Steffensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 72, 3. mf., 2300 København S (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 72, 3. mf., 2300 København S (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 72, 3. mf., 2300 København S (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 27, 5. tv., 1401 København K (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-09-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-03-24 fjernes Bestyrelse: Uffe Hyldgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-08-02 tilføjes Bestyrelse: Uffe Hyldgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-08-02 fjernes Bestyrelse: Thomas Mørk Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 72.623,00 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2019-08-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2019-08-02 tilføjes Legale ejere: TO ST HOLDING IVS, Tøbo ApS, Louise Ulrikka Ørbjerg (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2019-08-02 fjernes Legale ejere: WJMO Holding ApS (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-01 fjernes Legale ejere: TO ST HOLDING IVS (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-02 tilføjes Vedtægter: 2019-08-02 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 59.028,00 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-03-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-03-26 tilføjes Legale ejere: Henrik Sparup, STRATEGIGA ApS (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2019-03-26 tilføjes Vedtægter: 2019-03-26 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 27, 5. tv., 1401 København K (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2018-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 2200 København N (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-16 tilføjes Bestyrelse: Thomas Mørk Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-11-16 tilføjes Direktion: Ole Christian Steffensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2018-11-01 fjernes Direktion: Kim Fürst (direktør) (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-16 tilføjes Navne: Carswifter ApS (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-11-15 fjernes Navne: Carswipers ApS (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-11-16 tilføjes Vedtægter: 2018-11-16 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2018-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 2200 København N (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Brannersvej 11, 2. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-14 tilføjes Hjemmeside: www.carswifter.dk (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-11-13 fjernes Hjemmeside: www.carswipers.dk (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-14 tilføjes Kontaktoplysninger: info@carswifter.dk (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-11-13 fjernes Kontaktoplysninger: info@carswipers.dk (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-12 tilføjes Legale ejere: TO ST HOLDING IVS, WJMO Holding ApS, REGNSKAB & ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-11-12 fjernes Legale ejere: Thomas Mørk Hansen, Kim Fürst, Tobias Christian Krogh Steffensen (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-11-12 tilføjes Reelle ejere: Tobias Christian Krogh Steffensen (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-11-12 fjernes Reelle ejere: Thomas Mørk Hansen, Kim Fürst (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: Tobias Christian Krogh Steffensen (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-01 fjernes Legale ejere: Nichlas Christian Kinch Steglich, Mikkel Vigholt Petersen (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brannersvej 11, 2. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Brannersvej 9, kl. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-22 tilføjes Hjemmeside: www.carswipers.dk (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-08-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@carswipers.dk (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brannersvej 9, kl. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-07-04 tilføjes Direktion: Kim Fürst (direktør) (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med formidling af bilhandel mellem private samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-04 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-07-04 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2018-07-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2018-07-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-07-04 tilføjes Legale ejere: Nichlas Christian Kinch Steglich, Mikkel Vigholt Petersen, Thomas Mørk Hansen, Kim Fürst (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-07-04 tilføjes Navne: Carswipers ApS (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-07-04 tilføjes Reelle ejere: Thomas Mørk Hansen, Kim Fürst (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-07-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-07-04 tilføjes Stiftere: Thomas Mørk Hansen, Nichlas Christian Kinch Steglich, Mikkel Vigholt Petersen, Kim Fürst (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2018-07-04 tilføjes Vedtægter: 2018-07-04 (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)