Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Legale ejere | Revision fravalgt | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-08 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-08 tilføjes Legale ejere: Hormesis Fund ApS (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2020-12-31 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-11-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-16 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 44, 2200 København N (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Mysundegade 10, 5. th., 1668 København V (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mysundegade 10, 5. th., 1668 København V (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-07-18 tilføjes Bestyrelse: Yoel Tschernia (formand) (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Direktion: Jonathan Zeuthen Knoll (adm. dir.) (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive restaurationsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-18 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Legale ejere: Natskygge Invest ApS, Jonathan Zeuthen Knoll (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Navne: Natskygge ApS (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Reelle ejere: Jonathan Zeuthen Knoll (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2018-07-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2018-07-18 tilføjes Stiftere: Lars Eduard Klarskov Petersen (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør, af bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Vedtægter: 2018-07-18 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-18)