Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Formål | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-18 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-09-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ZERV ApS. (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Navne: Kulmbak Holding ApS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-23 fjernes Navne: Kulmbak Holding IVS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Vedtægter: 2020-09-24 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevej 18, 5800 Nyborg (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Wilsonsgade 3, 5800 Nyborg (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2018-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wilsonsgade 3, 5800 Nyborg (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2018-07-11 tilføjes Direktion: Torben van den Brekel Kulmbak (direktør) (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskab samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-11 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-07-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Legale ejere: Torben van den Brekel Kulmbak (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Navne: Kulmbak Holding IVS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-07-11 tilføjes Reelle ejere: Torben van den Brekel Kulmbak (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2018-07-11 tilføjes Stiftere: Torben van den Brekel Kulmbak (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Vedtægter: 2018-07-11 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-17)