Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jack Koch Rasmussen | 29.09.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Villads Hesselvig | 15.03.2020 | 29.09.2023 | adm. dir |
Martin Langkjær Egesø | 13.07.2018 | 15.03.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bettina Granly Hansen | 26.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Morten Villads Hesselvig | 13.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peter Robert Poulsen | 13.07.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Granly Hansen | 13.07.2018 | 26.06.2021 | bestyrelsesmedlem |