Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 84, 5771 Stenstrup (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-22 fjernes Bibranche: Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-22 fjernes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-22 fjernes Bibranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-04 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-22 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-22 fjernes Legale ejere: Jens Willum Brinkenfeldt (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-22 fjernes Navne: Sydfyns Foderhandel IVS (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-22 fjernes Reelle ejere: Jens Willum Brinkenfeldt (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-22 fjernes Stiftere: Jens Willum Brinkenfeldt (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 fjernes Direktion: Jens Willum Brinkenfeldt (direktør) (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 84, 5771 Stenstrup (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2021-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 84, 5771 Stenstrup (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-15 tilføjes Bibranche: Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2018-08-15 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2018-08-15 tilføjes Bibranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2018-08-15 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2018-08-14 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2018-08-11)
Den 2018-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 84, 5771 Stenstrup (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-07-04 tilføjes Direktion: Jens Willum Brinkenfeldt (direktør) (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed med hestefoder og tøj samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2018-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2018-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-04 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2018-07-04 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2018-08-11)
Den 2018-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2018-07-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2018-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2018-07-04 tilføjes Legale ejere: Jens Willum Brinkenfeldt (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2018-07-04 tilføjes Navne: Sydfyns Foderhandel IVS (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2018-07-04 tilføjes Reelle ejere: Jens Willum Brinkenfeldt (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2018-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2018-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2018-07-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2018-07-04 tilføjes Stiftere: Jens Willum Brinkenfeldt (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2018-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-07-04 tilføjes Vedtægter: 2018-07-04 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2018-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2018-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-20)