Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overvejen 22, 5792 Årslev (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Overvejen 22, 5792 Årslev (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overvejen 22, 5792 Årslev (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Overvejen 22, 5792 Årslev (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overvejen 22, 5792 Årslev (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2022-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Overvejen 22, 5792 Årslev (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-18 tilføjes Legale ejere: E.A. HOLDING , ÅRSLEV ApS (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2022-03-18 fjernes Legale ejere: MMA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2022-03-17 fjernes Legale ejere: E.A. HOLDING , ÅRSLEV ApS (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2022-03-18 tilføjes Reelle ejere: Erik Aksel Andersen (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2022-03-18 fjernes Reelle ejere: Morten Mertz Andersen (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2022-03-17 fjernes Reelle ejere: Erik Aksel Andersen (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overvejen 22, 5792 Årslev (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-02-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Overvejen 22, 5792 Årslev (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overvejen 22, 5792 Årslev (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-05-31 tilføjes Bestyrelse: Knud Erik Banke Kristensen (formand) (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-05-31 tilføjes Direktion: Erik Aksel Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af boliger. Dertil er Selskabets formål at erhverve og bebygge grunde, drive bygnings-, reparations-, og entreprenørvirksomhed, køb og salg og administration af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed, hoteldrift samt finansiering og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-05-31 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-05-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-05-31 tilføjes Kontaktoplysninger: erik@ermobyg.dk (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-05-31 tilføjes Legale ejere: E.A. HOLDING , ÅRSLEV ApS, MMA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2018-05-31 tilføjes Navne: EA Erhverv ApS (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-05-31 tilføjes Reelle ejere: Erik Aksel Andersen, Morten Mertz Andersen (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2018-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-05-31 tilføjes Vedtægter: 2018-05-31 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-17)