Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-01 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-01 fjernes Revisor: DANSK REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tietgensvej 14, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 167, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 167, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2018-07-11 tilføjes Direktion: Stig Bak Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive autolakeringsvirksomhed og andre hermed beslægtede aktiviteter (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-11 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Hovedbranche: Karosseriværksteder og autolakererier (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Legale ejere: D.S. AUTOLAK ApS, CAMILLA HOLDING SILKEBORG ApS (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Navne: PR Autolak ApS (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Reelle ejere: Uffe Paw Riis, Dennis Grewy Seindal (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2018-07-11 tilføjes Stiftere: D.S. AUTOLAK ApS, CAMILLA HOLDING SILKEBORG ApS (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Vedtægter: 2018-07-11 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-17)