Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-21 tilføjes Vedtægter: 2024-08-21 (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2018-08-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MSS PROFESSIONAL A/S. (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2021-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: E-TOUCH ApS. (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Sagio. ApS. (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Unitec 2024 ApS. (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2024-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FoodInfo ApS. (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-01-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odeons Kvarter 21, 16., 5000 Odense C (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Odeons Kvarter 21, 16., 5000 Odense C (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-02-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odeons Kvarter 21, 16., 5000 Odense C (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Agerhatten 25, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-02-15 tilføjes Legale ejere: Consilius ApS (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2020-02-14 fjernes Legale ejere: Consilius ApS (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-02-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-02 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-02 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-02-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2018-08-14 tilføjes Vedtægter: 2018-08-14 (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2018-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerhatten 25, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2018-07-16 tilføjes Direktion: Nick Bigler (direktør) (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber, formueadministration og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-16 (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-07-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-07-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 tilføjes Legale ejere: Consilius ApS, THINK BIGLER ApS, SLEMMING CONSULTING ApS (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2018-07-16 tilføjes Navne: Targeted Group ApS (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 tilføjes Reelle ejere: Nick Bigler, Eske Slemming (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2018-07-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2018-07-16 tilføjes Stiftere: THINK BIGLER ApS, SLEMMING CONSULTING ApS, Consilius ApS (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 tilføjes Vedtægter: 2018-07-16 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-07-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-16)