Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Binavne | ||||
Ejerskaber | Navne | Kapital | Virksomhedsform | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Hvidhvask | Formål | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Seerdrupvej 26, 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Seerdrupvej 26, 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-22 tilføjes Vedtægter: 2024-05-22 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-21 fjernes Binavne: 3 Generationer ApS (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2021-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ApS af 11.12.2017. (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2024-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Seerdrupvej 26, 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Seerdrupvej 26, 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-04-28)
Den 2023-09-10 tilføjes Navne: BangKruse ApS (offentliggjort 2023-09-10)
Den 2023-09-09 fjernes Navne: HULLEGAARD ApS (offentliggjort 2023-09-10)
Den 2023-09-10 tilføjes Vedtægter: 2023-09-10 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2023-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Seerdrupvej 26, 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-04-28)
Den 2023-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Duegårdsvejen 1, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-04 tilføjes Binavne: 3 Generationer ApS (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2021-07-03 fjernes Binavne: 3 Generationer IVS (offentliggjort 2021-07-04)
Den 2021-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-07-04)
Den 2021-07-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-04)
Den 2021-07-04 tilføjes Navne: HULLEGAARD ApS (offentliggjort 2023-09-10)
Den 2021-07-03 fjernes Navne: HULLEGAARD IVS (offentliggjort 2021-07-04)
Den 2021-07-04 tilføjes Vedtægter: 2021-07-04 (offentliggjort 2023-09-10)
Den 2021-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-04)
Den 2021-07-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-04)
Den 2021-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Duegårdsvejen 1, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2021-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Duegårdsvejen 1, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2021-07-03)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 tilføjes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-30 fjernes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-30 tilføjes Binavne: 3 Generationer IVS (offentliggjort 2021-07-04)
Den 2019-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringer og udlejning af fast ejendom, handel og service, konsulentvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2021-07-04)
Den 2019-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-04)
Den 2019-12-30 tilføjes Navne: HULLEGAARD IVS (offentliggjort 2021-07-04)
Den 2019-12-29 fjernes Navne: Ellegaard Medie Produktion IVS (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 tilføjes Vedtægter: 2019-12-30 (offentliggjort 2021-07-04)
Den 2018-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Duegårdsvejen 1, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2021-07-03)
Den 2018-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Duegårdsvejen 1, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-12-29 tilføjes Legale ejere: Ann Maj Bang Kruse, Ole Bang Nielsen (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-12-29 fjernes Legale ejere: ApS af 11.12.2017 (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-12-29 tilføjes Reelle ejere: Ann Maj Bang Kruse, Ole Bang Nielsen (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-12-28 fjernes Reelle ejere: Ole Bang Nielsen, Ann Maj Bang Kruse (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Duegårdsvejen 1, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Brunekulvej 4, 3770 Allinge (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: bangkruse@gmail.com (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brunekulvej 4, 3770 Allinge (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-07-13 tilføjes Direktion: Ole Bang Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-07-14)
Den 2018-07-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2018-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-07-14)
Den 2018-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-13 (offentliggjort 2018-07-14)
Den 2018-07-13 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2018-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2018-07-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-14)
Den 2018-07-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-14)
Den 2018-07-13 tilføjes Legale ejere: ApS af 11.12.2017 (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-07-13 tilføjes Navne: Ellegaard Medie Produktion IVS (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2018-07-13 tilføjes Reelle ejere: Ole Bang Nielsen, Ann Maj Bang Kruse (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-07-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-14)
Den 2018-07-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-14)
Den 2018-07-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-14)
Den 2018-07-13 tilføjes Stiftere: ApS af 11.12.2017 (offentliggjort 2018-07-14)
Den 2018-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2018-07-14)
Den 2018-07-13 tilføjes Vedtægter: 2018-07-13 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2018-07-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-04)
Den 2018-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-14)