Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Bøgelund Lauritzen | 01.10.2022 | direktør |
Jonas Hersøe Sørensen | 10.11.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Nielsen | 10.11.2021 | 01.10.2022 | direktør |
Morten Hansen | 19.11.2019 | 10.11.2021 | direktør |
Martin Stig Solberg | 17.06.2019 | 10.11.2021 | direktør |
Anders Heine Jensen | 20.11.2018 | 19.11.2019 | direktør |
Jørgen Enegaard Nicolajsen | 16.08.2018 | 20.11.2018 | direktør |
Egil Mølsted Madsen | 11.07.2018 | 17.06.2019 | direktør |
Torben Biilmann | 11.07.2018 | 16.08.2018 | direktør |