Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2021-11-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-26 tilføjes Vedtægter: 2021-10-26 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-01 tilføjes Legale ejere: LMA Group Holding ApS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-01 fjernes Legale ejere: De Glade Fiskemænd Holding ApS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-01 tilføjes Reelle ejere: Andreas Davidsen, Mark Ansbøl Saunte, Leon Ansbøl Saunte (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-09-30 fjernes Reelle ejere: Andreas Davidsen (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-09-30 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenmaglevej 69, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bymuren 169, 2. th., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-20 tilføjes Kontaktoplysninger: leon@degladefiskemaend.dk (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-05-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-10 tilføjes Legale ejere: De Glade Fiskemænd Holding ApS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2018-09-10 fjernes Legale ejere: Andreas Davidsen (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bymuren 169, 2. th., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2018-06-30 tilføjes Direktion: Andreas Davidsen (direktør) (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel fisk, skalddyr mv. samt al virksomhed, som efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-06-30 tilføjes Hovedbranche: Fiskeforretninger (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-06-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-06-30 tilføjes Legale ejere: Andreas Davidsen (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Navne: De Glade Fiskemænd ApS (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-06-30 tilføjes Reelle ejere: Andreas Davidsen (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2018-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2018-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2018-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-06-30 tilføjes Stiftere: Andreas Davidsen (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-06-30 tilføjes Vedtægter: 2018-06-30 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2018-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-13)