Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jenny Karin Elisabet Tuleby | 30.01.2023 | direktør |
Åke Anders Henrik Skoog | 19.07.2022 | direktør |
John Åke Marcus Arvidsson | 21.06.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jenny Yoon Hwa Linnea Nygren | 21.06.2022 | 30.01.2023 | direktør |
Maria Kerstin Scheutz | 21.06.2022 | 19.07.2022 | direktør |
Jesper Larsen | 29.04.2022 | 21.06.2022 | direktør |
Carsten Lykke | 29.04.2022 | 21.06.2022 | direktør |
Klaus Ammitsbøl Thomassen | 11.12.2020 | 29.04.2022 | direktør |
Torben Nielsen | 11.12.2020 | 29.04.2022 | direktør |
Morten Hansen | 19.11.2019 | 11.12.2020 | direktør |
Martin Stig Solberg | 17.06.2019 | 11.12.2020 | direktør |
Anders Heine Jensen | 20.11.2018 | 19.11.2019 | direktør |
Jørgen Enegaard Nicolajsen | 16.08.2018 | 20.11.2018 | direktør |
Egil Mølsted Madsen | 11.07.2018 | 17.06.2019 | direktør |
Torben Biilmann | 11.07.2018 | 16.08.2018 | direktør |