Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Revision fravalgt | Interessenter | Binavne | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-03 tilføjes Revisor: Powered-By Statsautoriseret revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2024-01-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2023-06-20 tilføjes Reelle ejere: Didde Valentin Bacharach, Søren Bach (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-19 fjernes Reelle ejere: Didde Valentin Bacharach, Søren Bach (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-25 tilføjes Reelle ejere: Didde Valentin Bacharach, Søren Bach, Katja Roest Hasløv (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2022-04-24 fjernes Reelle ejere: Didde Valentin Bacharach, Katja Roest Hasløv, Søren Bach (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kordilgade 18, 1., 4400 Kalundborg (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindegade 3, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-16 tilføjes Kontaktoplysninger: kalundborg@oris.dk (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-07 tilføjes Direktion: Katja Roest Hasløv (direktør) (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-07 fjernes Direktion: Tandlægeholdingselskabet Roest Dental ApS (direktør) (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-01 tilføjes Reelle ejere: Didde Valentin Bacharach, Katja Roest Hasløv, Søren Bach (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2018-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-09-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2018-08-31 tilføjes Interessenter: Tandlægeholdingselskabet Valentin Dental ApS (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Reelle ejere: Didde Valentin Bacharach (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-08-31 fjernes Reelle ejere: Søren Bach, Katja Roest Hasløv, Didde Valentin Bacharach (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-08-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-07-13 tilføjes Binavne: Tandlægeselskabet ORIS Tandlægerne Lindegade I/S (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindegade 3, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2018-07-12 tilføjes Direktion: Tandlægeholdingselskabet Roest Dental ApS (direktør) (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-07-12 tilføjes Formål: Interessentskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-12 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-12 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-12 tilføjes Interessenter: Tandlægeholdingselskabet Roest Dental ApS, Kædeinteressenten Oris Tandlægerne ApS (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-12 tilføjes Navne: Tandlægeselskabet ORIS Tandlægerne Kalundborg I/S (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-12 tilføjes Reelle ejere: Søren Bach, Katja Roest Hasløv (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-07-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-07-12 tilføjes Tegningsregel: Interessentskabet tegnes af interessenterne i forening (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-12 tilføjes Vedtægter: 2018-07-12 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-12 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-13)