Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Dekret | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Avnsøtoften 26, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-11 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-23 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-23 fjernes Legale ejere: 7peaks Holding ApS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-23 fjernes Navne: 7peaks Tech APS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-23 fjernes Reelle ejere: Jesper Nyholm, Mikael Bang Korsgaard (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-23 fjernes Stiftere: 7peaks Holding ApS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-15 fjernes Direktion: Jesper Nyholm (direktør) (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-19 Statstidende Dekret
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Avnsøtoften 26, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-02-28 fjernes Direktion: Mikael Bang Korsgaard (direktør) (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2022-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-10-15 tilføjes Navne: 7peaks Tech APS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-10-14 fjernes Navne: 7peaks Tech IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Vedtægter: 2021-10-15 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-10-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-07-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2018-07-11 tilføjes Direktion: Mikael Bang Korsgaard (direktør) (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2018-07-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og forvalte immateriel rettigheder og efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2018-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2018-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-11 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2018-07-11 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2018-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-07-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2018-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2018-07-11 tilføjes Legale ejere: 7peaks Holding ApS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2018-07-11 tilføjes Navne: 7peaks Tech IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-07-11 tilføjes Reelle ejere: Jesper Nyholm, Mikael Bang Korsgaard (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2018-07-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2018-07-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2018-07-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2018-07-11 tilføjes Stiftere: 7peaks Holding ApS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2018-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2018-07-11 tilføjes Vedtægter: 2018-07-11 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-21)