Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2021-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Callisensvej 16, 3. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-10-25 fjernes Binavne: CBI IVS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-11 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-10-25 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-10-25 fjernes Legale ejere: Gustav Grønborg Franck (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-10-25 fjernes Navne: Copenhagen Business Intelligence IVS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-10-25 fjernes Reelle ejere: Gustav Grønborg Franck (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-10-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-10-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-10-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-10-25 fjernes Stiftere: Gustav Grønborg Franck, Christian Brandt (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-10-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-09-29 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 Statstidende Dekret
Den 2021-03-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Direktion: Gustav Grønborg Franck (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Callisensvej 16, 3. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2020-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkevej 6, 4. 533., 2400 København NV (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkevej 6, 4. 533., 2400 København NV (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejøgade 10, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2020-01-19 tilføjes Direktion: Gustav Grønborg Franck (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-01-19 fjernes Direktion: Christian Brandt (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2020-01-18 fjernes Direktion: Gustav Grønborg Franck (direktør) (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2020-01-19 tilføjes Legale ejere: Gustav Grønborg Franck (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2020-01-19 fjernes Legale ejere: Christian Brandt (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2020-01-18 fjernes Legale ejere: Gustav Grønborg Franck (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2020-01-19 tilføjes Reelle ejere: Gustav Grønborg Franck (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2020-01-19 fjernes Reelle ejere: Christian Brandt (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2020-01-18 fjernes Reelle ejere: Gustav Grønborg Franck (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejøgade 10, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2019-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Skindergade 42, 2., 1159 København K (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-03-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skindergade 42, 2., 1159 København K (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2018-07-11 tilføjes Binavne: CBI IVS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-07-11 tilføjes Direktion: Gustav Grønborg Franck (direktør) (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2018-07-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med business intelligence konsultering og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-11 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-07-11 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 157,50 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-07-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-07-11 tilføjes Legale ejere: Gustav Grønborg Franck, Christian Brandt (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2018-07-11 tilføjes Navne: Copenhagen Business Intelligence IVS (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-07-11 tilføjes Reelle ejere: Gustav Grønborg Franck, Christian Brandt (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2018-07-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-07-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-07-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-07-11 tilføjes Stiftere: Gustav Grønborg Franck, Christian Brandt (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-07-11 tilføjes Vedtægter: 2018-07-11 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2018-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-19)