Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovagervej 2, st., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 45, st., 2200 København N (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-02-01 tilføjes Bibranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-02-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-01-31 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-01-31 fjernes Hovedbranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-12 tilføjes Navne: Wangensteen Lindhardt ApS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-11 fjernes Navne: Wangensteen Lindhardt IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-12 tilføjes Vedtægter: 2021-10-12 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-07-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 45, st., 2200 København N (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2018-07-11 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2018-07-11 tilføjes Direktion: Jesper Wangensteen Lindhardt (direktør) (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med rådgivning og salg af produkter, projektudvikling herunder ejendomsudvikling, og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-11 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-11 tilføjes Hovedbranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2018-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-07-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-11 tilføjes Kontaktoplysninger: jesperlindhardt@hotmail.com (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-11 tilføjes Legale ejere: Wangensteen Lindhardt Holding ApS (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-11 tilføjes Navne: Wangensteen Lindhardt IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-07-11 tilføjes Reelle ejere: Jesper Wangensteen Lindhardt (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2018-07-11 tilføjes Stiftere: Wangensteen Lindhardt Holding ApS (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-11 tilføjes Vedtægter: 2018-07-11 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-11)