Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Navne | Vedtægter | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 68, 6. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 68, 6. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2022-09-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-19 fjernes Direktion: Dina Lili Auene Kornval (direktør) (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-16 tilføjes Navne: Selskabet den 16.09.2022 ApS (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-09-15 fjernes Navne: Københavns Tandteknik ApS (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-09-16 tilføjes Vedtægter: 2022-09-16 (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 68, 6. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2021-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Skoubogade 1, 1., 1158 København K (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2020-09-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-07 tilføjes Navne: Københavns Tandteknik ApS (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2019-05-06 fjernes Navne: KBH Tandteknik U/S ApS (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-07 tilføjes Vedtægter: 2019-05-07 (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2018-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skoubogade 1, 1., 1158 København K (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-07-06 tilføjes Direktion: Dina Lili Auene Kornval (direktør) (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2018-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med tandteknik og dermed efter ledelsens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-06 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-06 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-06 tilføjes Legale ejere: Dinas Holding ApS, Lineas Holding ApS, Ræv-Holding ApS (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-06 tilføjes Navne: KBH Tandteknik U/S ApS (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-07-06 tilføjes Reelle ejere: Dina Lili Auene Kornval, Linea Rasmussen, Kim Ræv Rasmussen (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-06 tilføjes Stiftere: Ræv-Holding ApS, Lineas Holding ApS, Dinas Holding ApS (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2018-07-06 tilføjes Vedtægter: 2018-07-06 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-29)