Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Vedtægter | Revision fravalgt | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Legale ejere | Årsbeskæftigelse | Direktion | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-22 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-22 fjernes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 tilføjes Vedtægter: 2022-12-21 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-17 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2021-12-17 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-15 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langmarksvej 34, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2020-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ove Jensens Alle 31, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-04-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 71.432,00 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-29 tilføjes Vedtægter: 2019-08-29 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2019-08-16 tilføjes Legale ejere: FD Invest ApS, OP & NED HOLDING ApS, REIMER ASSET MANAGEMENT ApS, MORTEN P. HOLDING ApS, J. REEH HOLDING ApS (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ove Jensens Alle 31, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 49, 1. mf., 8700 Horsens (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 49, 1. mf., 8700 Horsens (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vangevej 16, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 tilføjes Direktion: Daniel Holdgaard Johannesen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 fjernes Direktion: Paw Christian Holdgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-14 tilføjes Legale ejere: DHJ Empire ApS (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2018-12-14 fjernes Legale ejere: Paw Christian Holdgaard (offentliggjort 2018-12-23)
Den 2018-12-14 tilføjes Reelle ejere: Daniel Holdgaard Johannesen (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2018-12-14 fjernes Reelle ejere: Paw Christian Holdgaard (offentliggjort 2018-12-23)
Den 2018-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangevej 16, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-06-29 tilføjes Direktion: Paw Christian Holdgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel af sportsudstyr og beklædning, samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-29 tilføjes Hjemmeside: www.watery.dk (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-29 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2018-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2018-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-29 tilføjes Kontaktoplysninger: support@watery.dk (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-29 tilføjes Legale ejere: Paw Christian Holdgaard (offentliggjort 2018-12-23)
Den 2018-06-29 tilføjes Navne: Watery ApS (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-29 tilføjes Reelle ejere: Paw Christian Holdgaard (offentliggjort 2018-12-23)
Den 2018-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2018-06-29 tilføjes Stiftere: Paw Christian Holdgaard (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-29 tilføjes Vedtægter: 2018-06-29 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2018-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-11)