Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Neder Jestrup 12, 6470 Sydals (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Holtvej 10, 6470 Sydals (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holtvej 10, 6470 Sydals (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Direktion: Halfdan Stenstrøm (direktør) (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er entreprenørvirksomhed, håndværksvirksomhed, køb, salg og udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-30 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-30 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-30 tilføjes Legale ejere: Halfdan Stenstrøm, Stenstrøm Holding ApS (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-06-30 fjernes Legale ejere: Halfdan Stenstrøm (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-06-30 tilføjes Navne: Stenstrøm Byg ApS (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-30 tilføjes Reelle ejere: Halfdan Stenstrøm (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-30 tilføjes Stiftere: Halfdan Stenstrøm (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-30 tilføjes Vedtægter: 2018-06-30 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-11)