Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mano Teknik ApS. (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2018-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 116, 7330 Brande (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-10 tilføjes Direktion: Claus Sønderborg Haahr (direktør) (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være moderselskab for en eller flere datterselskaber samt almindelig finansierings- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-10 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-10 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-10 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-10 tilføjes Legale ejere: Claus Sønderborg Haahr (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-10 tilføjes Navne: CHC Holding ApS (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-10 tilføjes Reelle ejere: Claus Sønderborg Haahr (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-10 tilføjes Stiftere: Claus Sønderborg Haahr (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-10 tilføjes Vedtægter: 2018-07-10 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-11)