Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandlodsvej 27, 5. th., 2300 København S (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-10 (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-17 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-17 fjernes Kontaktoplysninger: johan.schulz@gmail.com (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-17 fjernes Legale ejere: Johan Lerche Schulz (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-17 fjernes Navne: Johan Schulz Holding ApS (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-17 fjernes Reelle ejere: Johan Lerche Schulz (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-17 fjernes Stiftere: Johan Lerche Schulz (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2018-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Johan Schulz Consult ApS. (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2024-01-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 fjernes Direktion: Johan Lerche Schulz (direktør) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandlodsvej 27, 5. th., 2300 København S (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2021-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandlodsvej 13, 1. 2., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2021-01-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2021-01-21 tilføjes Navne: Johan Schulz Holding ApS (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2021-01-20 fjernes Navne: Johan Schulz Holding IVS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-21 tilføjes Vedtægter: 2021-01-21 (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2021-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2021-01-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandlodsvej 13, 1. 2., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 2, 3. 4., 2300 København S (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-01-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 2, 3. 4., 2300 København S (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2019-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 2, 3. 4., 2300 København S (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 2, 3. 4., 2300 København S (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 2, 3. 4., 2300 København S (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 2, 3. 4., 2300 København S (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 2, 4. 3., 2300 København S (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 2, 4. 3., 2300 København S (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-07-10 tilføjes Direktion: Johan Lerche Schulz (direktør) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2018-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, samt drive formuepleje og investeringsvirksomhed (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2018-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2018-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-10 (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2018-07-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2018-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-07-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2018-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2018-07-10 tilføjes Kontaktoplysninger: johan.schulz@gmail.com (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2018-07-10 tilføjes Legale ejere: Johan Lerche Schulz (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2018-07-10 tilføjes Navne: Johan Schulz Holding IVS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-07-10 tilføjes Reelle ejere: Johan Lerche Schulz (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2018-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2018-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2018-07-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2018-07-10 tilføjes Stiftere: Johan Lerche Schulz (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2018-07-10 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af en direktion (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2018-07-10 tilføjes Vedtægter: 2018-07-10 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2018-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-24)