Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-07-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AC 1966 ApS. (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enebærvej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Enebærvej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enebærvej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-06 tilføjes Direktion: Leif Agger (direktør) (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsselskab, herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-06 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-06 tilføjes Legale ejere: Leif Agger (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-06 tilføjes Navne: AC 1966 Holding ApS (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-06 tilføjes Reelle ejere: Leif Agger (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-06 tilføjes Stiftere: Leif Agger (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-06 tilføjes Vedtægter: 2018-07-06 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-10)