Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågade 21, 4., 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterå 20, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-13 tilføjes Binavne: Directions for Partners ApS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-07-14 tilføjes Vedtægter: 2023-07-14 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-01 tilføjes Legale ejere: AJC Partnership Ltd (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-09-01 fjernes Legale ejere: Elitgroep EMEA B.V. (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterå 20, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Wibroesvej 14, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-05-16)
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: FraMaWi GmbH (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-30 fjernes Legale ejere: FraMaWi GmbH (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-16 tilføjes Binavne: Directions Events ApS, Directions D365 ApS (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-16 tilføjes Vedtægter: 2019-01-16 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-25 tilføjes Binavne: Directions EMEA ApS, Directions ASIA ApS (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-24 tilføjes Vedtægter: 2018-09-24 (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-08-13 tilføjes Legale ejere: CSE Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft UG (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-10 tilføjes Legale ejere: FraMaWi GmbH (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wibroesvej 14, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-05-16)
Den 2018-07-10 tilføjes Direktion: Torben Kragelund (direktør) (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og tilbyde Event Management services og software samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-10 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-10 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-10 tilføjes Legale ejere: Torben Kragelund, Elitgroep EMEA B.V., Torben Kragelund Holding ApS (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-07-10 fjernes Legale ejere: Torben Kragelund (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-07-10 tilføjes Navne: Events Central ApS (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-10 tilføjes Reelle ejere: Torben Kragelund (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-07-10 fjernes Reelle ejere: Torben Kragelund (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2018-07-10 tilføjes Stiftere: Torben Kragelund Holding ApS (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-10 tilføjes Vedtægter: 2018-07-10 (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-10)