Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsvænget 43, 1., 3400 Hillerød (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-09 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-08 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-08 fjernes Kontaktoplysninger: hej@dialogdesigneren.dk (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-08 fjernes Legale ejere: Carsten Legaard (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-08 fjernes Navne: IHE Courses IVS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-08 fjernes Reelle ejere: Carsten Legaard (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-08 fjernes Stiftere: Stephen George Pickering, Mikhail Sakharov, Carsten Legaard (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-05-15 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2021-01-29 Statstidende Dekret
Den 2020-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 fjernes Direktion: Carsten Legaard (direktør) (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2018-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsvænget 43, 1., 3400 Hillerød (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Gøngesletten 1, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Kontaktoplysninger: hej@dialogdesigneren.dk (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-12-16 fjernes Kontaktoplysninger: sp@spconsult.dk (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-16 fjernes Direktion: Stephen George Pickering (direktør) (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-16 fjernes Legale ejere: Stephen George Pickering (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-16 fjernes Reelle ejere: Stephen George Pickering (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gøngesletten 1, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyvelvej 14, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 tilføjes Kontaktoplysninger: sp@spconsult.dk (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-08-21 fjernes Direktion: Mikhail Sakharov (direktør) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-21 fjernes Legale ejere: Mikhail Sakharov (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-21 fjernes Reelle ejere: Mikhail Sakharov (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyvelvej 14, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-07-09 tilføjes Direktion: Mikhail Sakharov (direktør) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er kursus- og uddannelsesvirksomhed, coaching- og mentoring og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-09 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-07-09 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500,00 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-07-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-07-09 tilføjes Legale ejere: Mikhail Sakharov, Stephen George Pickering, Carsten Legaard (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-07-09 tilføjes Navne: IHE Courses IVS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-07-09 tilføjes Reelle ejere: Mikhail Sakharov, Stephen George Pickering, Carsten Legaard (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-07-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-07-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-07-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-07-09 tilføjes Stiftere: Stephen George Pickering, Mikhail Sakharov, Carsten Legaard (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2018-07-09 tilføjes Vedtægter: 2018-07-09 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-02)