Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-02 tilføjes Binavne: Trace Collective ApS, Trace ApS, Thorning & Mickow Arkitekter ApS, Studio Trace ApS, FiberWorks ApS (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-01 fjernes Binavne: Trace IVS, Trace Collective IVS, Thorning & Mickow Arkitekter IVS, Studio Trace IVS, FiberWorks IVS (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.002,00 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-08-23 tilføjes Navne: Thorning & Mickow ApS (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-08-22 fjernes Navne: Thorning & Mickow IVS (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-08-23 tilføjes Vedtægter: 2021-08-23 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-08-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-25 tilføjes Vedtægter: 2019-11-25 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-08 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-07-08 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-07-07 fjernes Regnskabs år: --07-07 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-07-07 fjernes Regnskabs år: --07-08 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 10, 1. th., 1653 København V (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-08 tilføjes Binavne: Trace IVS, Trace Collective IVS, Thorning & Mickow Arkitekter IVS, Studio Trace IVS, FiberWorks IVS (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2018-07-08 tilføjes Direktion: Justin Robert Mickow (direktør) (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med arkitektur, design og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-07-07 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-08 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-08 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2018-07-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-08 tilføjes Navne: Thorning & Mickow IVS (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2018-07-08 tilføjes Reelle ejere: Justin Robert Mickow, Anne Sofie Thorning (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-08 tilføjes Regnskabs år: --07-07 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2018-07-08 tilføjes Regnskabs år: --07-08 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2018-07-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-08 tilføjes Stiftere: Justin Robert Mickow, Anne Sofie Thorning (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktion (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-08 tilføjes Vedtægter: 2018-07-08 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2018-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2018-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-09)