Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Simonsen | 22.08.2023 | 01.11.2023 | direktør |
Lars Møller Salling | 08.07.2018 | 22.08.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Max Magnuz Antero Engardt | 22.08.2023 | 01.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Silas Harbo | 22.08.2023 | 01.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Simonsen | 22.08.2023 | 01.11.2023 | formand |
Carl-Emil Börje Lindholm | 12.12.2019 | 22.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Joel Sebastian Löfroth | 12.12.2019 | 22.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Møller Salling | 12.12.2019 | 22.08.2023 | formand |