Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-31 tilføjes Legale ejere: Brian Mansfeldt, Michael Vilnov Hansen (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-12-30 fjernes Legale ejere: Michael Vilnov Hansen (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-12-31 tilføjes Reelle ejere: Michael Vilnov Hansen, Brian Mansfeldt (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-12-30 fjernes Reelle ejere: Michael Vilnov Hansen (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 19, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 21, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 21, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kattegatvej 39, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-11-12 tilføjes Bestyrelse: Brian Mansfeldt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-12 fjernes Bestyrelse: Ebbe Hald Nørgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kattegatvej 39, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kattegatvej 39, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Legale ejere: Michael Vilnov Hansen (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: Ebbe Hald Nørgaard (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2020-12-30 fjernes Legale ejere: Michael Vilnov Hansen (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2020-12-31 tilføjes Reelle ejere: Michael Vilnov Hansen (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2020-12-30 fjernes Reelle ejere: Michael Vilnov Hansen (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2020-08-01 tilføjes Legale ejere: Michael Vilnov Hansen (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2020-08-01 fjernes Legale ejere: Brian Mansfeldt (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-08-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Vilnov Hansen (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2020-07-31 fjernes Legale ejere: Michael Vilnov Hansen (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-07-31 fjernes Reelle ejere: Michael Vilnov Hansen (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-02-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Michael Vilnov Hansen, Brian Mansfeldt (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Vilnov Hansen (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Michael Vilnov Hansen (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Michael Vilnov Hansen (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-03-01 tilføjes Vedtægter: 2019-03-01 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2018-09-01 tilføjes Legale ejere: Michael Vilnov Hansen, Ebbe Hald Nørgaard (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2018-09-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Vilnov Hansen (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2018-08-31 fjernes Legale ejere: Michael Vilnov Hansen (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-08-31 fjernes Reelle ejere: Michael Vilnov Hansen (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kattegatvej 39, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2018-07-09 tilføjes Bestyrelse: Ebbe Hald Nørgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2018-07-09 tilføjes Direktion: Michael Vilnov Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er bilpleje, herunder handel med produkter til bilpleje samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2018-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-09 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2018-07-09 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-09 tilføjes Legale ejere: Michael Vilnov Hansen (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-07-09 tilføjes Navne: Bilvask P/S (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-09 tilføjes Reelle ejere: Michael Vilnov Hansen (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-07-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-09 tilføjes Stiftere: Linea Rothe Conforti (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-09 tilføjes Vedtægter: 2018-07-09 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2018-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-09)