Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldersvej 40, 7800 Skive (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-28 tilføjes Direktion: Jan Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-04-30 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-28 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-28 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-28 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-28 tilføjes Legale ejere: COMCON HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-28 tilføjes Navne: Comcon ApS (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-28 tilføjes Reelle ejere: Jan Madsen (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-28 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-28 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-28 tilføjes Stiftere: COMCON HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-28 tilføjes Vedtægter: 2018-06-28 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-09)