Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bibranche | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2018-07-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Trinus ApS. (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2020-10-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Expo Travel ApS. (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-02-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: U.Group ApS. (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-09-16 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studiestræde 26, 1455 København K (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksvej 43, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-03-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksvej 43, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2019-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Horsensgade 7, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2018-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-15 tilføjes Vedtægter: 2018-08-15 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsensgade 7, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2018-07-05 tilføjes Direktion: Lasse Schneekloth Finderup (adm. dir.) (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-05 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-07-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Legale ejere: Lasse Schneekloth Finderup (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Navne: LSF Invest ApS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Reelle ejere: Lasse Schneekloth Finderup (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Stiftere: Lasse Schneekloth Finderup (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Vedtægter: 2018-07-05 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-06)