Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-06-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GAME INVENTORS ApS. (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Henriettevej 45, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-14 tilføjes Direktion: Martin Vinther Olesen (direktør) (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-14 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-14 tilføjes Legale ejere: Martin Vinther Olesen (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-06-14 tilføjes Navne: Red Baron Holding ApS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-14 tilføjes Reelle ejere: Martin Vinther Olesen (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-14 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-14 tilføjes Vedtægter: 2018-06-14 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-06)