Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 16, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2018-07-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Influentsy ApS. (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2023-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JBJH Invest ApS. (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 16, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-02-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 16, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 16, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-03-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-17 tilføjes Navne: Denrica Holding ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-16 fjernes Navne: Denrica Holding IVS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-17 tilføjes Vedtægter: 2020-03-17 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 16, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 16, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 16, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-07-03 tilføjes Direktion: Christopher John Rowley (direktør) (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-03 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2018-07-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-03 tilføjes Legale ejere: Christopher John Rowley (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-03 tilføjes Navne: Denrica Holding IVS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2018-07-03 tilføjes Reelle ejere: Christopher John Rowley (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-03 tilføjes Stiftere: Christopher John Rowley (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-03 tilføjes Vedtægter: 2018-07-03 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2018-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2018-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-06)