Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Regnskabs år | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2018-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LARS VOSS ApS. (offentliggjort 2019-03-16)
Den 2019-04-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LV Materiel & Ejendomme ApS. (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2023-01-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-12-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-12-29 tilføjes Revisor: NÆRREVISION A/S (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-13 tilføjes Vedtægter: 2019-05-13 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvangsvej 13, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-01 tilføjes Direktion: Lars Voss (direktør) (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-01 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: Lars Voss (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-01 tilføjes Navne: Lars Voss Holding ApS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Voss (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Stiftere: Lars Voss (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-01 tilføjes Vedtægter: 2018-07-01 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-06)