Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nicole Zimmermann | 31.05.2024 | direktør |
Christian Heidfeld | 31.05.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Guillaume Lasserre | 02.04.2020 | 31.05.2024 | direktør |
Andrew Ilias Macquarrie Wojtek | 02.04.2020 | 31.05.2024 | direktør |
Knud Erik Andersen | 03.07.2018 | 20.03.2020 | direktør |
Andreas Niels von Rosen | 03.07.2018 | 20.03.2020 | direktør |