Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | Hvidhvask | ||||
Kapital | Virksomhedsstatus | Legale ejere | Direktion | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | ||||
Navne | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringen 41, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Solsikkevænget 19, st. 2., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solsikkevænget 19, st. 2., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Solsikkevænget 19, st. 2., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solsikkevænget 19, st. 2., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborggade 47, 5., 2200 København N (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-06-02 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-05-31 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-31 tilføjes Legale ejere: Pernille Sapangaraq Alstrup (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-28 tilføjes Direktion: Pernille Sapangaraq Alstrup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den administrerende direktør (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-28 tilføjes Vedtægter: 2022-05-28 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-02 fjernes Kontaktoplysninger: pa@klartregnskab.dk (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-01 fjernes Hjemmeside: klartregnskab.dk (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-03-01 fjernes Direktion: Pernille Sapangaraq Alstrup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborggade 47, 5., 2200 København N (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sellerup Vangvej 1, 7080 Børkop (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2021-12-22 fjernes Legale ejere: PS-A Holding Ivs (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2021-09-16 tilføjes Navne: Klart Regnskab ApS (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-15 fjernes Navne: Klart Regnskab IVS (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 tilføjes Vedtægter: 2021-09-16 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2021-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-25 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sellerup Vangvej 1, 7080 Børkop (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2018-07-05 tilføjes Direktion: Pernille Sapangaraq Alstrup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2018-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-05 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Hjemmeside: klartregnskab.dk (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2018-07-05 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500,00 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2018-07-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Kontaktoplysninger: pa@klartregnskab.dk (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2018-07-05 tilføjes Legale ejere: PS-A Holding Ivs (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2018-07-05 tilføjes Navne: Klart Regnskab IVS (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2018-07-05 tilføjes Reelle ejere: Pernille Sapangaraq Alstrup (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Stiftere: PS-A Holding Ivs (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2018-07-05 tilføjes Vedtægter: 2018-07-05 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2018-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2018-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-01)