Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Mattrupvej 10, 8765 Klovborg (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-05 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-08 fjernes Hjemmeside: www.sneogsol.nu (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-08 fjernes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-08 fjernes Kontaktoplysninger: hej@sneogsol.nu (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-08 fjernes Legale ejere: Line Theodor IVS, Kirstine Hedegaard IVS, Wibom Holding ApS (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-08 fjernes Navne: Sne & Sol Aps (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-08 fjernes Reelle ejere: Line Theodor Olsen, Kirstine Hedegaard Thomassen, Ole Wibom (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-08 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-08 fjernes Stiftere: Wibom Holding ApS, Line Theodor IVS, Kirstine Hedegaard IVS (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-06-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-16 fjernes Direktion: Line Theodor Olsen (direktør) (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-11-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mattrupvej 10, 8765 Klovborg (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2019-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Langsigparken 42, 6740 Bramming (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-07-09 fjernes Legale ejere: Line Theodor Olsen, Kirstine Hedegaard Thomassen, Ole Wibom (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-05 tilføjes Legale ejere: Line Theodor Olsen, Kirstine Hedegaard Thomassen, Ole Wibom, Line Theodor IVS, Kirstine Hedegaard IVS, Wibom Holding ApS (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langsigparken 42, 6740 Bramming (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-07-05 tilføjes Direktion: Line Theodor Olsen (direktør) (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2018-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rejseselskab til primært danske kunder med fokus på vinter- og sommerrejser (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2018-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2018-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-05 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2018-07-05 tilføjes Hjemmeside: www.sneogsol.nu (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2018-07-05 tilføjes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2018-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2018-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2018-07-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2018-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2018-07-05 tilføjes Kontaktoplysninger: hej@sneogsol.nu (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2018-07-05 tilføjes Navne: Sne & Sol Aps (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2018-07-05 tilføjes Reelle ejere: Line Theodor Olsen, Kirstine Hedegaard Thomassen, Ole Wibom (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2018-07-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2018-07-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2018-07-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2018-07-05 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2018-07-05 tilføjes Stiftere: Wibom Holding ApS, Line Theodor IVS, Kirstine Hedegaard IVS (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2018-07-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2018-07-05 tilføjes Vedtægter: 2018-07-05 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2018-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2018-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-16)