Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkesholms Allé 24, 1902 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Blankavej 17, st. th., 2500 Valby (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-05 tilføjes Kontaktoplysninger: joachim@ogkaarsberg.com (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blankavej 17, st. th., 2500 Valby (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2018-06-20 tilføjes Direktion: Joachim Kaarsberg Børgesen (direktør) (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at planlægge, koordinere og afvikle events af en hver art, fra ide fase til færdige produktion samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-20 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-20 tilføjes Legale ejere: Joachim Kaarsberg Børgesen (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-06-20 tilføjes Navne: Og Kaarsberg ApS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-20 tilføjes Reelle ejere: Joachim Kaarsberg Børgesen (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-20 tilføjes Stiftere: Joachim Kaarsberg Børgesen (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-20 tilføjes Vedtægter: 2018-06-20 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-06)