Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Formål | Hovedbranche | Navne | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emil Aarestrups Gade 3, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderhavevej 3, 4892 Kettinge (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-07-28 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-07-28 tilføjes Binavne: Ejendommen Sønderhavevej 3 ApS (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-28 tilføjes Formål: 2.1 Selskabets primære formål er at varetage certificeringer efter ISO standarder, og sekundære formål er at købe, eje, administrere og afhænde fast ejendom, samt for begge formål anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-28 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-07-27 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-07-28 tilføjes Navne: Compliance Group International ApS (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 fjernes Navne: Ejendommen Sønderhavevej 3 ApS (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-28 tilføjes Vedtægter: 2023-07-28 (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-02-22 tilføjes Vedtægter: 2023-02-22 (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-06-30 (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-01-01 (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2021-05-31 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@bsi-danmark.dk (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-30 fjernes Kontaktoplysninger: morten309@hotmail.dk (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-01 tilføjes Direktion: Kurt Søndergaard (direktør) (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-01 fjernes Direktion: Catja Tejlbo Bøndergaard (direktør) (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-01 tilføjes Legale ejere: BSI Danmark ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-01 fjernes Legale ejere: Crossfield Wind 7 ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-01 tilføjes Reelle ejere: Kurt Søndergaard (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-19 tilføjes Direktion: Catja Tejlbo Bøndergaard (direktør) (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2020-10-19 fjernes Direktion: Morten Grøndtved (direktør) (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-19 tilføjes Legale ejere: Crossfield Wind 7 ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-10-19 fjernes Legale ejere: Morten Grøndtved (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-19 fjernes Reelle ejere: Morten Grøndtved (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderhavevej 3, 4892 Kettinge (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2018-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 42, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-02 tilføjes Kontaktoplysninger: morten309@hotmail.dk (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2018-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 42, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-07-06 tilføjes Direktion: Morten Grøndtved (direktør) (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2018-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, eje, administrere og afholde fast ejendom, samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2018-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-06 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2018-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 tilføjes Legale ejere: Crossfield Wind 7 ApS, Morten Grøndtved (offentliggjort 2019-03-10)
Den 2018-07-06 fjernes Legale ejere: Crossfield Wind 7 ApS (offentliggjort 2019-03-10)
Den 2018-07-06 tilføjes Navne: Ejendommen Sønderhavevej 3 ApS (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2018-07-06 tilføjes Reelle ejere: Morten Grøndtved (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2018-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2018-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2018-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 tilføjes Stiftere: Morten Grøndtved (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 tilføjes Vedtægter: 2018-07-06 (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2018-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-06)