Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Navne | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-31 tilføjes Vedtægter: 2019-10-31 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-27 tilføjes Legale ejere: Morten Friis Holding II ApS (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-12-26 fjernes Legale ejere: MORTEN FRIIS HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-27 tilføjes Reelle ejere: Morten Friis (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-12-26 fjernes Reelle ejere: Morten Friis (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-10-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-07-01 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2018-06-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2018-06-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2018-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egevej 24, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-29 tilføjes Direktion: Morten Friis (direktør) (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed, herunder investering i virksomheder og værdipapirer. (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-01 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-29 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-29 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-29 tilføjes Legale ejere: MORTEN FRIIS HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-06-29 tilføjes Navne: Morten Friis Ejendomme ApS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-29 tilføjes Reelle ejere: Morten Friis (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-29 tilføjes Revisor: LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-29 tilføjes Stiftere: MORTEN FRIIS HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-29 tilføjes Vedtægter: 2018-06-29 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2018-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-05)