Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Dekret | xbrl | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Hovedbranche | Navne | Vedtægter | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2022-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-13 fjernes Direktion: Mohammad Hasnain Khalid (direktør) (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-15 Statstidende Dekret
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-16 tilføjes Direktion: Mohammad Hasnain Khalid (direktør) (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2019-10-16 fjernes Direktion: Lars Gunnar Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-16 tilføjes Legale ejere: Mohammad Hasnain Khalid (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-16 fjernes Legale ejere: Lars Gunnar Nielsen (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-16 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Hasnain Khalid (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-16 fjernes Reelle ejere: Lars Gunnar Nielsen (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-07-24 tilføjes Legale ejere: Lars Gunnar Nielsen (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-07-24 fjernes Legale ejere: Mohammad Hasnain Khalid (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-24 tilføjes Reelle ejere: Lars Gunnar Nielsen (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-07-24 fjernes Reelle ejere: Mohammad Hasnain Khalid (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-09 tilføjes Direktion: Lars Gunnar Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-07-09 fjernes Direktion: Mohammad Hasnain Khalid (direktør) (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2018-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugmarken 19, st. th., 3060 Espergærde (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 19, st. th., 3060 Espergærde (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive taxakørsel og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 19, st. th., 3060 Espergærde (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-08 tilføjes Direktion: Mohammad Hasnain Khalid (direktør) (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2018-08-08 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-08 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-08-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Legale ejere: Mohammad Hasnain Khalid (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2018-08-08 fjernes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-08 tilføjes Navne: MHK ApS (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-07 fjernes Navne: ApS KBUS 18 - 114 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-08 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Hasnain Khalid (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2018-08-08 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-08 tilføjes Vedtægter: 2018-08-08 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-01 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 18 - 114 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2018-07-01 tilføjes Vedtægter: 2018-07-01 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-17)