Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jane Birgitte Berg Wildenrath | 21.12.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Jensen | 08.12.2022 | 21.12.2023 | adm. dir |
Chalotte Köhne | 08.12.2022 | 21.12.2023 | direktør |
Henrik Jensen | 03.07.2018 | 23.02.2022 | adm. dir |
Chalotte Köhne | 03.07.2018 | 23.02.2022 | direktør |
Per Denis Leth | 03.07.2018 | 20.08.2019 | direktør |
Jens Eger Larsen | 03.07.2018 | 20.08.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Birgitte Nielsen | 21.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Hansen | 08.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Chalotte Köhne | 08.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Ebdrup | 08.12.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Christian Hansen | 03.07.2018 | 23.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Chalotte Köhne | 03.07.2018 | 23.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Ebdrup | 03.07.2018 | 23.02.2022 | formand |
Birgitte Nielsen | 03.07.2018 | 03.10.2018 | bestyrelsesmedlem |