Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbakkevænget 11, 5260 Odense S (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Direktion: Stefan Bräuner (direktør) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Legale ejere: S. BRÄUNER HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Navne: Bräuner Ejendomme ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Reelle ejere: Dorte Ager Bräuner, Stefan Bräuner (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-07 tilføjes Reelle ejere: Dorte Ager Bräuner, Stefan Bräuner (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2022-04-06 fjernes Reelle ejere: Stefan Bräuner (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbakkevænget 11, 5260 Odense S (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2020-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Carsten Hauchs Vænge 5, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2018-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carsten Hauchs Vænge 5, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-06-12 tilføjes Direktion: Stefan Bräuner (direktør) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2018-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsinvestering og udlejning samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2018-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2018-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2018-06-12 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2018-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2018-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2018-06-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2018-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2018-06-12 tilføjes Legale ejere: S. BRÄUNER HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2018-06-12 tilføjes Navne: Bräuner Ejendomme ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2018-06-12 tilføjes Reelle ejere: Stefan Bräuner (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2018-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2018-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2018-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2018-06-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2018-06-12 tilføjes Vedtægter: 2018-06-12 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2018-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2018-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-04)