Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lahnsgade 60, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-02 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Legale ejere: Thorbjørn Lind Jensen (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Navne: Thorbjørn Lind Jensen Holding IVS (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Reelle ejere: Thorbjørn Lind Jensen (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Stiftere: Thorbjørn Lind Jensen (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2020-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2020-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-29 fjernes Direktion: Thorbjørn Lind Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2018-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lahnsgade 60, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-02 tilføjes Direktion: Thorbjørn Lind Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2018-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-02 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-02 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-02 tilføjes Legale ejere: Thorbjørn Lind Jensen (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-02 tilføjes Navne: Thorbjørn Lind Jensen Holding IVS (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-02 tilføjes Reelle ejere: Thorbjørn Lind Jensen (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-02 tilføjes Stiftere: Thorbjørn Lind Jensen (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2018-07-02 tilføjes Vedtægter: 2018-07-02 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-28)